Ymddiriedolwyr DELAWARE COMMUNITY LEARNING CENTRE
Rhif yr elusen: 1110124
Cyfredol
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holly Anderson-Stacey | Cadeirydd | 15 July 2016 |
|
|
||||
Zoe Louise Pluckrose | Ymddiriedolwr | 24 May 2024 |
|
|
||||
Rachel Anderson -Stacey | Ymddiriedolwr | 19 January 2023 |
|
|
||||
Deborah Goodhew | Ymddiriedolwr | 26 January 2021 |
|
|
||||
Nicola Dore | Ymddiriedolwr | 20 October 2016 |
|
|
||||
Fran Luxton | Ymddiriedolwr | 20 October 2016 |
|
|
||||
Zoe Whitley | Ymddiriedolwr | 15 August 2016 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.