PROJECTS ABROAD FOUNDATION LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity concerns itself with supporting projects in developing countries to do with education, the alleviation of poverty, care of children, human rights, promoting sport and the environment. The charity operates alongside the Projects Abroad group of companies which arranges worthwhile volunteering experiences in the developing world and it supports the projects they are involved with.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Ariannin
- Cambodia
- Cenia
- Costa Rica
- De Affrica
- Ecwador
- Fiet-nam
- Ghana
- Gwlad Thai
- Jamaica
- Mecsico
- Mongolia
- Moroco
- Nepal
- Periw
- Philipinas
- Rwmania
- Senegal
- Sri Lanka
- Tanzania
- Togo
- Tsieina
Llywodraethu
- 09 Mehefin 2005: Cofrestrwyd
- THE RECONSTRUCTION PROJECT (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sheila Peterman Luke | Ymddiriedolwr | 15 March 2019 |
|
|
||||
Alistair Slowe | Ymddiriedolwr | 11 December 2018 |
|
|
||||
Dr Peter Malcolm Slowe | Ymddiriedolwr | 11 December 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £22.18k | £6.23k | £53.77k | £26.73k | £43.78k | |
|
Cyfanswm gwariant | £22.18k | £6.07k | £49.92k | £19.57k | £48.54k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 09 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 09 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 10 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 10 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 21 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 21 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 18 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 08 Ebrill 2021 | 67 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 22 MARCH 2005. AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 23/07/2015
Gwrthrychau elusennol
THE FURTHERANCE OF SUCH EXCLUSIVELY CHARITABLE PURPOSES AS THE DIRECTORS SHALL DETERMINE AND IN PARTICULAR THE RELIEF OF POVERTY AND THE ADVANCEMENT OF EDUCATION IN SOUTH EAST ASIA INCLUDING; (I) THE RELIEF OF THOSE WHO ARE IN POVERTY BY REASON OF THE DISASTER; (II) THE EDUCATION OF INDIVIDUALS AND GROUPS IN SOUTH EAST ASIA BUT WITH PARTICULAR REFERENCE TO THE EDUCATION OF THE INDIVIDUALS AND GROUPS WHO HAVE HAD THEIR EDUCATION DISRUPTED OR OTHERWISE ADVERSELY AFFECTED BY THE DISASTER; (III) THE RECONSTRUCTION OF THE INFRASTRUCTURE IN SOUTH EAST ASIA FOR THE BENEFIT OF THE VICTIMS OF THE DISASTER IN THIS CLAUSE AND IN THIS MEMORANDUM THE FOLLOWING DEFINITIONS SHALL APPLY:- "SOUTH EAST ASIA" MEANS THE COUNTRIES OF THAILAND, INDONESIA, INDIA, MALDIVES, SRI LANKA AND ANY OTHER AREAS AFFECTED BY THE DISASTER "DISASTER" MEANS THE EVENTS WHICH STARTED ON 26 DECEMBER 2004 COMMONLY REFERRED TO AS THE SOUTH EAST ASIAN TSUNAMI, AND WHICH CAUSED WIDESPREAD FLOODING AND DEVASTATION IN SOUTH EAST ASIA.
Maes buddion
SOUTH EAST ASIA.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
46 Beech View
Angmering
LITTLEHAMPTON
West Sussex
BN16 4DE
- Ffôn:
- 01903708300
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window