HOME-START WOKINGHAM DISTRICT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Homestart offer support,friendship,and practical help for parents with young children,in the locality of Wokingham Borough.Families are supported through the provision of a volunteer, who would visit the family in their own home once a week for up to three hours.We provide additional support through family groups.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £24,725 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Wokingham
Llywodraethu
- 24 Mai 2005: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Gareth Heard | Cadeirydd | 23 November 2018 |
|
|
||||
Jessica Ruth Margaret Searle | Ymddiriedolwr | 14 June 2024 |
|
|
||||
Anne Laleman | Ymddiriedolwr | 14 June 2024 |
|
|
||||
Paul Armitage | Ymddiriedolwr | 14 June 2024 |
|
|
||||
Kevin McGill | Ymddiriedolwr | 13 May 2024 |
|
|
||||
Christopher Alan Jack | Ymddiriedolwr | 08 December 2020 |
|
|
||||
Sheila Mary Heard | Ymddiriedolwr | 18 April 2017 |
|
|
||||
Helen Diffenthal | Ymddiriedolwr | 10 November 2014 |
|
|
||||
Patricia Cannam | Ymddiriedolwr | 10 November 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £103.42k | £168.72k | £119.15k | £119.30k | £107.83k | |
|
Cyfanswm gwariant | £129.61k | £133.95k | £148.62k | £122.21k | £43.79k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £24.00k | £24.29k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £12.36k | £24.72k | £24.73k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 20 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 20 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 22 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 22 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 19 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 19 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 15 Chwefror 2022 | 15 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 15 Chwefror 2022 | 15 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 17 Chwefror 2021 | 17 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 17 Chwefror 2021 | 17 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 21 MARCH 2005.
Gwrthrychau elusennol
3.1.1 TO SAFEGUARD, PROTECT AND PRESERVE THE GOOD HEALTH, BOTH MENTAL AND PHYSICAL OF CHILDREN AND PARENTS OF CHILDREN; 3.1.2 TO PREVENT CRUELTY TO OR MALTREATMENT OF CHILDREN; 3.1.3 TO RELIEVE SICKNESS, POVERTY AND NEED AMONGST CHILDREN AND PARENTS OF CHILDREN; 3.1.4 TO PROMOTE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN BETTER STANDARDS OF CHILDCARE WITHIN THE AREA OF WOKINGHAM UNITARY AUTHORITY AND ITS ENVIRONS.
Maes buddion
WOKINGHAM UNITARY AUTHORITY AND ITS ENVIRONS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Wade
40 Reading Road
WOKINGHAM
Berkshire
RG41 1EH
- Ffôn:
- 07742012962
- E-bost:
- admin@home-startwd.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window