GRIMSBY (NORTH EAST LINCS) LIONS CLUB CHARITABLE TRUST FUND
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Working throughout North East Lincolnshire Grimsby (North East Lincs) Lions Club donate to local worthy causes. Donation made to the local YMCA for the residents to have christmas presents.Monthly Prize Bingo sessions for people in a local village.International donations to waterwells,sight aid & emergencies. Gave assistance to local needy families. Sent a child on music bursary.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2010
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Gogledd Ddwyrain Swydd Lincoln
- Awstralia
- Haiti
- India
- Malawi
Llywodraethu
- 02 Mehefin 2005: Cofrestrwyd
- 29 Ionawr 2018: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2006 | 30/06/2007 | 30/06/2008 | 30/06/2009 | 30/06/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.17k | £4.62k | £7.55k | £7.19k | £7.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.24k | £4.80k | £3.93k | £7.27k | £6.17k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2015 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2015 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2014 | Heb ei gyflwyno |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST EXECUTED ON 4TH DECEMBER 2003.
Gwrthrychau elusennol
FOR ANY PURPOSE WHICH IS CHARITABLE ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES WHETHER FOR THE BENEFIT OF OF ANY INDIVIDUAL OR GROUP OF PEOPLE OR FOR THE BENEFIT OF ANY OTHER ORGANISATION ESTABLISHED FOR CHARITABLE PURPOSES.
Maes buddion
NOT DEFINED.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window