SOCIAL INFORMATION ON DISABILITY (SID) LIMITED
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of advice, guidance and support and promotion of equality of opportunity for disabled people.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2015
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £94,164 o grant(iau) llywodraeth
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Caint
- Dwyrain Sussex
- Gorllewin Berkshire
- Gorllewin Sussex
- Hampshire
- Surrey
- Swydd Buckingham
- Swydd Rydychen
- Ynys Wyth
Llywodraethu
- 11 Hydref 2016: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1036450 AGE UK SURREY
- 03 Awst 2005: Cofrestrwyd
- 11 Hydref 2016: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
- SID (Enw gwaith)
- DISABILITY INFORMATION SERVICES (DISS) LIMITED (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £346.68k | £354.50k | £311.68k | £245.19k | £101.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £305.88k | £333.53k | £298.48k | £279.27k | £185.14k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £94.16k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2015 | 14 Hydref 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2015 | 14 Hydref 2015 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2014 | 04 Tachwedd 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2014 | 04 Tachwedd 2014 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2013 | 10 Hydref 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2013 | 10 Hydref 2013 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 11 JUNE 2003 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 26 APRIL 2005 AND 12 JULY 2005.
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE NEEDS OF DISABLED PEOPLE, IN PARTICULAR BY THE PROVISION OF ADVICE, GUIDANCE AND SUPPORT AND THE PROMOTION OF EQUALITY OF OPPORTUNITY FOR DISABLED PEOPLE.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE. SURREY, KENT, EAST SUSSEX, WEST SUSSEX AND HAMPSHIRE.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window