THE ORTHOPAEDICS CHARITABLE TRUST FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Grant giving to fund medical treatment or research relevant to orthopaedics.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 28 Mehefin 2005: Cofrestrwyd
- THE ORTHOPAEDICS TRUST (Enw gwaith)
- Buddsoddi
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sertaz-Niel Singh Kang | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Robert Peter Colman | Ymddiriedolwr | 25 May 2021 |
|
|
||||
Anthony Nicholas Wright | Ymddiriedolwr | 25 May 2021 |
|
|
||||
Paul Nicolai | Ymddiriedolwr | 26 October 2020 |
|
|
||||
GEOFFREY SIMON BARHAM | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|
||||
JOHN KEITH TUCKER | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £39.82k | £33.95k | £42.56k | £38.35k | £53.03k | |
|
Cyfanswm gwariant | £63.22k | £165.34k | £34.20k | £37.08k | £92.05k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 09 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 09 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 22 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 22 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 06 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 06 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 15 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 15 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 02 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 02 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
WILL AND FOUR CODICILS PROVED AT THE DISTRICT PROBATE REGISTRY AT BRIGHTON ON 08 MARCH 2005
Gwrthrychau elusennol
FOR THE RELIEF OF THE SICK GENERALLY WHETHER IN THE FUNDING OF ORTHOPAEDIC TREATMENT OF PATIENTS OR THE PROVISION OF ADDITIONAL MEDICAL OR SURGICAL APPLIANCES OR THE FUNDING OF ORTHOPAEDIC RESEARCH OR OTHERWISE.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE NATIONALLY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
21 Branksome Road
NORWICH
NR4 6SW
- Ffôn:
- 01603451776
- E-bost:
- robertpetercolman76@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window