CHILDREN OF PEACE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Children of Peace is a non-partisan charity dedicated to building friendship, trust and reconciliation between Israeli and Palestinian children, aged 4 - 17, and their communities. Our aim is to develop a shared spirit via arts, education, health and sports programmes; so future generations might live and work peacefully side-by-side.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Israel
- Tiriogaethau Palesteina
Llywodraethu
- 25 Tachwedd 2005: Cofrestrwyd
- COP (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICHARD MALCOLM MARTIN | Cadeirydd |
|
|
|||||
Paige Donoghue | Ymddiriedolwr | 20 March 2022 |
|
|
||||
JESSICA Dollman | Ymddiriedolwr | 29 June 2011 |
|
|
||||
DOMINIC MARTIN | Ymddiriedolwr | 29 June 2011 |
|
|
||||
SARAH ANNES BROWN | Ymddiriedolwr | 29 June 2011 |
|
|||||
CLARE BOLT | Ymddiriedolwr | 29 June 2011 |
|
|
||||
TREVOR MEPHAM | Ymddiriedolwr | 29 June 2011 |
|
|
||||
ANTONIA LESLIE | Ymddiriedolwr | 29 June 2011 |
|
|
||||
Claire Allen | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £28.35k | £8.46k | £28.59k | £16.00k | £46.56k | |
|
Cyfanswm gwariant | £27.21k | £12.84k | £23.58k | £11.06k | £15.64k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 18 Tachwedd 2024 | 18 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 18 Tachwedd 2024 | 18 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 23 Ionawr 2023 | 84 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 23 Ionawr 2023 | 84 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 25 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 19 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 19 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 27 JUNE 2005 AS AMENDED 28 OCTOBER 2005 AND 12 FEBRUARY 2008
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF POVERTY HARDSHIP AND DISTRESS AND THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AMONG CHILDREN AND YOUNG PEOPLE BETWEEN THE AGES OF 7-17 WITHIN ISRAELI AND PALESTINIAN COMMUNITIES BY THE PROVISION OF SPONSORED RECREATIONAL AND EDUCATIONAL ACTIVITIES, SUMMER CAMPS, OPPORTUNITIES FOR FOREIGN TRAVEL AND SUCH OTHER EXCLUSIVELY CHARITABLE MEANS AS THE TRUSTEES SHALL FROM TIME TO TIME DETERMINE
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CHILDREN OF PEACE
FIRST FLOOR
THE ROLLER MILL
MILL LANE
UCKFIELD
TN22 5AA
- Ffôn:
- 07412598591
- E-bost:
- info@childrenofpeace.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window