Hanes ariannol CHRIST THE REDEEMER COLLEGE
Rhif yr elusen: 1114890
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £493.08k | £680.75k | £1.11m | £1.17m | £1.91m | |
|
Cyfanswm gwariant | £432.65k | £536.02k | £750.23k | £806.72k | £1.47m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £8.37k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £63.40k | £1.08m | £8.39k | £257.96k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £553.28k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £3.26k | £3.08k | £1.13m | £1.60m | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £480 | £690 | £993 | £1.54k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £60.33k | £17.60k | £23.18k | £49.80k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £10.75k | £205.78k | £43.43k | £149.66k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £66.49k | £135.37k | £207.36k | £441.61k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | £162.63k | £19.30k | £10.94k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £33.34k | £33.74k | £55.16k | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £458.78k | £409.08k | £555.92k | £883.05k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.