ymddiriedolwyr ALL SAINTS CHORUS
Rhif yr elusen: 1111845
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SARAH ROSE KELLY | Cadeirydd |
|
||||||
LOUISE GALLAGHER | Ymddiriedolwr | 21 September 2023 |
|
|
||||
Jenny Yeatman | Ymddiriedolwr | 19 September 2023 |
|
|
||||
Kate Phillips | Ymddiriedolwr | 19 September 2023 |
|
|
||||
Lucy Anne Dawes | Ymddiriedolwr | 29 November 2022 |
|
|
||||
Peggy Ann Probett | Ymddiriedolwr | 29 November 2022 |
|
|
||||
Ann Brennan | Ymddiriedolwr | 23 November 2021 |
|
|
||||
Michael Peter John Parsons | Ymddiriedolwr | 21 October 2020 |
|
|
||||
Warren Hoskins | Ymddiriedolwr | 07 July 2019 |
|
|||||
Hilary Ann Peggy Norton | Ymddiriedolwr | 14 May 2013 |
|
|
||||
JOHN ROBERT CULLEN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PENELOPE ANN DALTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.