WATOTO TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Watoto Trust is involved with a number of projects in Kenya supporting education in rural communities. Watoto Trust provides scholarships for about 40 children to go to secondary school. These are children in rural areas who would not otherwise be able to afford to go to school.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Cenia
Llywodraethu
- 03 Hydref 2005: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karen Yvonne Meynink | Ymddiriedolwr | 24 April 2018 |
|
|
||||
Louise Anne Myles | Ymddiriedolwr | 03 February 2017 |
|
|
||||
JOANNA LOUISE SHAPIRO | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BRUCE IVO NIGHTINGALE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SARAH ELENA GREEN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
OLIVER IVO NIGHTINGALE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £23.14k | £23.51k | £13.67k | £17.54k | £25.44k | |
|
Cyfanswm gwariant | £22.26k | £27.04k | £13.14k | £26.95k | £16.14k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 23 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 23 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 08 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 24 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 19 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 07 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED EXECUTED ON 19TH MAY 2005 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL DEED DATED 9TH SEPTEMBER 2005.
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF POVERTY, SICKNESS AND DISTRESS, THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND THE PROTECTION AND PRESERVATION OF HEALTH OF PERSONS IN AFRICAN COUNTRIES, PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY CHILDREN AND YOUNG PERSONS, BY THE PROVISION OF FINANCIAL AND MATERIAL ASSISTANCE, FOOD, CLOTHING, MEDICAL AID, SHELTER, SUPPORT FOR LOCAL PROJECTS AND BY SUCH OTHER CHARITABLE MEANS AS THE TRUSTEES SHALL FROM TIME TO TIME DETERMINE WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR SUCH PERSONS.
Maes buddion
AFRICA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
TANKERDALE FARM
TANKERDALE LANE
LISS
GU33 7QY
- Ffôn:
- 01730893107
- E-bost:
- watototrust@gmail.com
- Gwefan:
-
watototrust.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window