CARE FOR KOSOVA
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Education and relief of poverty of children from within the city of Peje.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2015
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Kosovo
Llywodraethu
- 17 Awst 2005: Cofrestrwyd
- 28 Tachwedd 2016: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U GWARIO (GAN YMDDIRIEDOLWYR))
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £601 | £151 | £1 | £0 | £2 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2015 | 15 Tachwedd 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2015 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2014 | 17 Ionawr 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2014 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2013 | 06 Tachwedd 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2013 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 30 JULY 2005
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE FOR THE BENEFIT OF THE PEOPLE OF KOSOVA THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, THE PROTECTION OF HEALTH, THE RELIEF OF POVERTY, DISTRESS AND SICKNESS AND THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT OF BELIEFS APPEARING IN THE SCHEDULE HERETO AND TO FULFIL SUCH OTHER PURPOSES WHICH ARE EXCLUSIVELY CHARITABLE ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES AND ARE CONNECTED WITH THE CHARITABLE WORK OF THE TRUST AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT
Maes buddion
KOSOVA
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window