Hanes ariannol CHILDREN'S HOPE UK LTD

Rhif yr elusen: 1111002
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £237.40k £156.94k £156.12k £157.29k £158.31k
Cyfanswm gwariant £103.53k £52.02k £81.52k £66.13k £104.82k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A