IRANIAN COMMUNITY AND FARSI SPEAKING ASSOCIATION OF BOURNEMOUTH (DORSET)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Promote Persian culture and languages. Reach out to people of Persian (Iranian) origin to enhance confidence and for empowerment. Network between and within communities to improve cohesion. Advocate and support family values. Promote mental and physical well-being.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 27 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Bournemouth
- Dorset
Llywodraethu
- 17 Tachwedd 2005: Cofrestrwyd
- 09 Medi 2012: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- 21 Medi 2012: Re-registered
- 09 Medi 2014: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- 11 Tachwedd 2014: Re-registered
- BOURNEMOUTH PERSIAN LANGUAGE SCHOOL AND IRANIAN WOMEN'S GROUP (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Majid Sajad | Ymddiriedolwr | 01 May 2013 |
|
|
||||
MALY MARNANI | Ymddiriedolwr | 22 September 2012 |
|
|
||||
Rezvan RANJBAR | Ymddiriedolwr | 25 May 2011 |
|
|
||||
KATAYOUN ABBASIRAD | Ymddiriedolwr | 23 May 2011 |
|
|
||||
NASRIN HOOSHIYAR | Ymddiriedolwr | 23 May 2011 |
|
|
||||
MOZHGAN NABI | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
AFSANEH PRIACHA | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 27/03/2020 | 27/03/2021 | 27/03/2022 | 27/03/2023 | 27/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £527 | £3.51k | £1.64k | £4.56k | £2.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.88k | £4.36k | £1.37k | £2.31k | £3.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 27 Mawrth 2024 | 08 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 27 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 27 Mawrth 2023 | 08 Tachwedd 2024 | 286 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 27 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 27 Mawrth 2022 | 24 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 27 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 27 Mawrth 2021 | 24 Tachwedd 2022 | 301 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 27 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 27 Mawrth 2020 | 19 Chwefror 2021 | 23 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 27 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED ON 22ND OCTOBER 2005 AS AMENDED 15 MAY 2006.
Gwrthrychau elusennol
1) TO PROMOTE THE BENEFITS OF PERSONS OF IRANIAN ORIGIN IN THE BOURNEMOUTH AREA, IN PARTICULAR BY A) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND TRAINING B) THE RELIEF OF POVERTY, SICKNESS AND DISTRESS C) THE PROMOTION OF GOOD HEALTH.
Maes buddion
BOURNEMOUTH
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
50 Princess Road
Poole
BH12 1BH
- Ffôn:
- 01202551540
- E-bost:
- iraniancommunity@yahoo.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window