Hanes ariannol THE CHILDREN'S FOOD TRUST
Rhif yr elusen: 1118995
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2012 | 30/09/2013 | 30/09/2014 | 30/09/2015 | 30/09/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.77m | £4.24m | £5.81m | £7.83m | £5.57m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.47m | £4.57m | £5.58m | £7.21m | £5.82m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £3.54m | £2.56m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £2.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | -£180.00k | £0 | £0 | £0 | £5.55m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £7.40m | £3.61m | £2.71m | £1.68m | £14.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.00k | £1.00k | £1.00k | £1.00k | £3.00k | |
|
Incwm - Arall | £550.00k | £628.00k | £3.10m | £6.15m | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.24m | £4.39m | £5.47m | £7.05m | £5.82m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £235.00k | £184.00k | £114.00k | £154.00k | £96.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.69m | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.