Hanes ariannol PROMISEDLAND MINISTRIES

Rhif yr elusen: 1111246
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2014 30/06/2015 30/06/2016 30/06/2017 30/06/2018
Cyfanswm Incwm Gros £64.74k £78.13k £110.52k £90.92k £65.81k
Cyfanswm gwariant £61.49k £76.88k £96.12k £96.75k £62.94k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £0 £0 £0 N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £0 £0 £0 N/A