VIBES VISION LIMITED
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Nid oes gwybodaeth ar gael am weithgareddau'r elusen.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2006
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Croydon
- Lambeth
- Lewisham
- Merton
- Southwark
- Surrey
- Wandsworth
Llywodraethu
- 15 Mawrth 2006: Cofrestrwyd
- 09 Mawrth 2011: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- RISE UK (Enw gwaith)
- RISE FOUNDATION LIMITED (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2006 | |
---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2009 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2009 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2008 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2008 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2007 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2007 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2006 | 12 Hydref 2007 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2006 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 7 MARCH 2003 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 9 JANUARY 2006 AND CERTIFICATE OF INCORPORATION DATED 20 FEBRUARY 2006.
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF AFRICAN AND CARIBBEAN PEOPLE WITH DISABILITIES LIVING IN THE UNITED KINGDOM BY ANY MANNER DEEMED TO BE CHARITABLE BY LAW, IN PARTICULAR WITHOUT PREJUDICE OF THE GENERALITY FOR THE FOREGOING BY THE PROVISION IN THE INTEREST OF THE SOCIAL WELFARE NOW OR HEREAFTER AS DETERMINED IN THE RELATION TO THE OBJECTS TO IMPROVE THE CONDITIONS OF LIFE OF SUCH PERSONS.
Maes buddion
UNITED KINGDOM.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window