AMBER PREGNANCY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity provides a free and confidential counselling service and support for women and girls who are experiencing a crisis pregnancy. it provides too a free and confidential post abortion counselling service and support where deemed possible and necessary with practical material support for a new born baby and mother
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2020
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Lloegr
Llywodraethu
- 07 Tachwedd 2022: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1099319 THE RIGHT TO LIFE CHARITABLE TRUST
- 20 Ebrill 2006: Cofrestrwyd
- 07 Tachwedd 2022: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- AMBER PREGNANCY CRISIS (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2016 | 31/01/2017 | 31/01/2018 | 31/01/2019 | 31/01/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.76k | £3.76k | £2.97k | £724 | £450 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.66k | £1.66k | £221 | £58 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2020 | 05 Mawrth 2021 | 95 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2019 | 11 Chwefror 2020 | 73 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 24 OCTOBER 2005 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 7 APRIL 2006 AND CERTIFICATE OF INCORPORATION OF CHANGE OF NAME DATED 22ND JUNE 2006.
Gwrthrychau elusennol
(A) FOR THE ADVANCEMENT OF EDUCATION IN THE SUBJECT OF PREGNANCY AND TERMINATION OF PREGNANCY AND INTO THE EFFECTS THEREOF UPON WOMEN WHETHER PHYSICAL, MEDICAL OR PSYCHOLOGICAL. (B) THE PROVISION OF ADVICE, COUNSELLING AND ASSISTANCE TO WOMEN AND THEIR PARTNERS AND FAMILIES WHO ARE SUFFERING FROM ANY PHYSICAL OR MENTAL ILLNESS, DISTRESS OR FINANCIAL HARDSHIP DURING OR AS A RESULT OF PREGNANCY OR FOLLOWING AN ABORTION. (C) THE PROMOTION OF SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES WHICH MAY BE CARRIED OUT WITH THE ABOVE OBJECTS.
Maes buddion
NOT DEFINED.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window