THE LEEDS LIBRARY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The maintenance, development and making available of an historic subscription library. The preservation and making available of an historic library building.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£537,578
Roddion a chymynroddion | £153.64k | |
Weithgareddau elusennol | £142.76k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £226.61k | |
Arall | £14.58k |
Cyfanswm gwariant:
£652,933
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £652.93k | |
Arall | £0 |
£8,717 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £652.93k |
Pobl

12 Gweithwyr
11 Ymddiriedolwyr
24 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Dinas Leeds
Llywodraethu
- 27 Mai 2006: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Charles Ellis | Cadeirydd | 24 June 2023 |
|
|||||
Adrian Coltman | Ymddiriedolwr | 29 June 2024 |
|
|||||
IAN WILLIAM SHAW | Ymddiriedolwr | 29 June 2024 |
|
|||||
Laurra Davis | Ymddiriedolwr | 24 June 2023 |
|
|
||||
Susannah Elizabeth Rumsby | Ymddiriedolwr | 24 June 2023 |
|
|
||||
Edmund Danon | Ymddiriedolwr | 24 June 2023 |
|
|
||||
Annie Faulder | Ymddiriedolwr | 13 March 2023 |
|
|
||||
Moade Fawzi Shubita | Ymddiriedolwr | 28 November 2022 |
|
|
||||
Pat Urry | Ymddiriedolwr | 26 June 2021 |
|
|
||||
Ruth Robbins | Ymddiriedolwr | 29 June 2019 |
|
|
||||
PHILIP ANDREW WALKER | Ymddiriedolwr | 25 June 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £424.01k | £287.34k | £480.00k | £908.33k | £537.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £481.04k | £476.37k | £578.00k | £715.00k | £652.93k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £155.40k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £402.55k | £153.64k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £266.81k | £142.76k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £225.16k | £226.61k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £13.82k | £14.58k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £100.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £715.00k | £652.93k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £98.06k | £47.20k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | N/A | N/A | N/A | £7.68m | £8.05m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | N/A | N/A | N/A | £176.35k | £94.98k | |
|
Cyfanswm asedau | N/A | N/A | N/A | £558.42k | £176.02k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | N/A | N/A | N/A | £1.19m | £1.20m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 28 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 28 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 03 Tachwedd 2022 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 03 Tachwedd 2022 | 3 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 01 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 01 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 17 Tachwedd 2020 | 17 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 17 Tachwedd 2020 | 17 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 29 SEPTEMBER 2005 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 20 MAR 2007 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 22 MAY 2017 as amended on 25 Jun 2022 as amended on 01 Oct 2022
Gwrthrychau elusennol
The Objects are: 10.1 the advancement of education, the diffusion of knowledge and the provision of suitable literature for persons particularly but not exclusively within the city of Leeds and the surrounding area by establishing and maintaining a library to promote the study and knowledge of literature and all artistic and scientific subjects and by providing library facilities and research facilities; 10.2 to preserve for the benefit of the public the listed building known as Nos 16 to 20 Commercial Street, Leeds LS1 6AL being a place of historical and architectural interest, value and beauty; 10.3 To advance the education of the general public in all aspects of arts, culture and/or heritage.
Maes buddion
CITY OF LEEDS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE LEEDS LIBRARY
18 COMMERCIAL STREET
LEEDS
LS1 6AL
- Ffôn:
- 0113 2453071
- E-bost:
- enquiries@theleedslibrary.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window