THE SYLVIA WEBBER TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Sylvia Webber Trust was established in 2006 to support a select number of charities and projects particularly those that advance the welfare and education of young Jewish people
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Israel
Llywodraethu
- 21 Gorffennaf 2006: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr ALAN WEBBER | Cadeirydd |
|
|
|||||||
LUCINDA JANE LEWIS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
Miles Jason Webber | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.23k | £92.37k | £115.46k | £69.27k | £92.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £39.50k | £91.00k | £19.08k | £163.46k | £80.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 08 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 08 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 26 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 26 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 06 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 06 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 21 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED AGREED 13 FEBRUARY 2006 AS AMENDED 12 JULY 2006
Gwrthrychau elusennol
1. TO ADVANCE EDUCATION (INCLUDING SOCIAL AND PHYSICAL EDUCATION) OF CHILDREN AND YOUNG ADULTS IN THE UNITED KINGDOM OR ISRAEL BY THE PROVISION OF GRANTS, CLOTHING, TOOLS, INSTRUMENTS AND OTHER SUCH ITEMS AS DEEMED NECESSARY BY THE TRUSTEES 2. TO SUPPORT THE JEWISH INSTITUTIONS IN THE ADVANCEMENT OF JEWISH RELIGION AND/OR EDUCATION FOR CHILDREN AND YOUNG ADULTS IN THE UNITED KINGDOM OR ISRAEL. 3. TO SUPPORT JEWISH INSTITUTIONS WHICH ASSIST PROVISION OF FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME, OCCUPATION FOR CHILDREN AND YOUNG ADULTS IN THE UNITED KINGDOM OR ISRAEL WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE. 4. TO RELIEVE FINANCIAL HARDSHIP, SICKNESS OR DISTRESS AND FURTHER GENERAL CHARITABLE PURPOSES FOR CHILDREN AND YOUNG ADULTS RESIDENT IN THE UNITED KINGDOM OR ISRAEL WHO ARE IN NEED OF SUCH HELP"
Maes buddion
UNITED KINGDOM AND ISRAEL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
67 NEW CHURCH ROAD
HOVE
BN3 4BA
- Ffôn:
- 07917585802
- E-bost:
- SylviaWebberTrust@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window