THE SUSTAINABLE, ECOLOGICAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT PROJECT ('THE SEED PROJECT')

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To facilitate holistic community development in the socially and economically disadvantaged communities of Southern Africa, empowering them to be better able to reach their full potential, to identify and help meet their needs, and to participate more fully in society. To enable churches and other community groups to do the same, thus ensuring that the work is sustainable.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Zimbabwe
Llywodraethu
- 17 Gorffennaf 2006: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARIE NAZOMBE | Cadeirydd | 17 July 2006 |
|
|
||||
CATHERINE STEPHEN | Ymddiriedolwr | 08 May 2016 |
|
|
||||
Jonathan Abecassis | Ymddiriedolwr | 20 July 2013 |
|
|
||||
Dr LESLEY ANN PERKINS | Ymddiriedolwr | 26 November 2007 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2019 | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £42.03k | £57.59k | £46.76k | £60.22k | £40.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £48.17k | £51.91k | £49.27k | £60.31k | £45.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 30 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 30 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2022 | 24 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2022 | 24 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2021 | 28 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2021 | 28 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2020 | 29 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2020 | 29 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2019 | 28 Rhagfyr 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2019 | 28 Rhagfyr 2019 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 07/07/2006 AS AMENDED BY DEED DATED 13/09/2012 as amended on 06 Jan 2019
Gwrthrychau elusennol
TO DEVELOP THE CAPACITY AND SKILLS OF THE MEMBERS OF THE SOCIALLY AND ECONOMICALLY DISADVANTAGED COMMUNITIES OF SOUTHERN AFRICA IN SUCH A WAY THAT THEY ARE BETTER ABLE TO REACH THEIR FULL POTENTIAL, TO IDENTIFY AND HELP MEET THEIR NEEDS, AND TO PARTICIPATE MORE FULLY IN SOCIETY.
Maes buddion
SOUTHERN AFRICA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
94 BIRDWOOD ROAD
CAMBRIDGE
CB1 3TE
- Ffôn:
- 01223247184
- E-bost:
- uk@seed-project.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window