THE NATIONAL ENVIRONMENTAL GEOLOGY CENTRE FOR WALES
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To set up and run a visitor centre based on local environmental and geological features.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2019
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 14 Mehefin 2006: Cofrestrwyd
- 24 Gorffennaf 2024: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- THE NATIONAL GEOPARK ENVIRONMENTAL CENTRE FOR WALES (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2014 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 16 Tachwedd 2020 | 16 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 8 APRIL 2006
Gwrthrychau elusennol
TO EDUCATE THE PUBLIC IN GENERAL, AND THE PEOPLE OF WALES IN PARTICULAR, BY PROMOTING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING OF GEOLOGY, ECOLOGY AND THE ENVIRONMENT, IN PARTICULAR (BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING) BY: 2.2.1 ESTABLISHING AND RUNNING A VISITORS AND RESEARCH CENTRE WITHIN THE UPPER SWANSEA VALLEY AND BRECON BEACONS NATIONAL PARK; 2.2.2 DEVELOPING AND MAINTAINING A RANGE OF EDUCATIONAL ACTIVITIES FOR MEMBERS OF THE PUBLIC; 2.2.3 PROVIDING OPPORTUNITIES FOR RESEARCH INTO THE STUDY OF GEOLOGY, ECOLOGY AND THE ENVIRONMENT; 2.2.4 PROMOTING EDUCATIONAL INITIATIVES CONCERNING THE HERITAGE OF WALES.
Maes buddion
PEOPLE OF WALES IN PARTICULAR
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window