Hanes ariannol BEDFORD & MILTON KEYNES WATERWAY TRUST
Rhif yr elusen: 1114294
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (96 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £78.14k | £54.57k | £177.75k | £38.34k | £63.66k | |
|
Cyfanswm gwariant | £78.58k | £25.00k | £111.40k | £2.68k | £41.75k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £28.62k | N/A | £101.47k | £28.53k | £2.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.