HULL IVF TRUST LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To relieve persons suffering from infertility by assisting in the running of an IVF Unit in Hull and to undertake research into the treatment and relief of infertility and to provide support for such research.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Dinas Kingston Upon Hull
Llywodraethu
- 24 Gorffennaf 2006: Cofrestrwyd
- HULL IVF TRUST FUND (Enw blaenorol)
- HULL IVF TRUST FUND LIMITED (Enw blaenorol)
- Buddiannau croes
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel John Hammond | Ymddiriedolwr | 07 January 2014 |
|
|
||||
DR JANET SHERMAN | Ymddiriedolwr | 10 May 2013 |
|
|
||||
Dr SUSAN MARIE WEAVER | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £600 | £600 | £6.64k | £660 | £678 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 30 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 23 Mehefin 2023 | 23 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 04 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 30 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 19 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 22 Mehefin 2021 | 22 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 10 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 03 Medi 2020 | 95 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 28 MARCH 2006 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 20 JULY 2006
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE PERSONS SUFFERING FROM INFERTILITY BY ASSISTING IN THE ESTABLISHMENT OF AN IVF (INVITRO FERTILISATION) UNIT AND THE RUNNING OF ANY IVF SERVICE AT ANY HOSPITAL OR OTHER SUITABLE LOCATION WITHIN THE CITY OF KINGSTON UPON HULL AND/OR THE COUNTY OF EAST YORKSHIRE AND TO UNDERTAKE AND/OR SUPPORT RESEARCH INTO THE CAUSES OF INFERTILITY AND INTO THE RELIEF OF INFERTILITY
Maes buddion
KINGSTON UPON HULL AND EAST YORKSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
C/O D Hammond
ANDREW JACKSON SOLICITORS LLP
MARINA COURT
CASTLE STREET
HULL
HU1 1TJ
- Ffôn:
- 01482325242
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window