THE BRAIN CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Brain Charity offers emotional support, practical help and social activities to anyone with a neurological condition and to their family, friends, and carers. There are hundreds of different neurological conditions, including stroke, brain injury, dementia, cluster headaches, and many rarer ones too. We are here for every single one.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£1,840,812
Roddion a chymynroddion | £494.83k | |
Weithgareddau elusennol | £547.58k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £770.23k | |
Buddsoddiadau | £13.81k | |
Arall | £14.36k |
Cyfanswm gwariant:
£1,790,854
Codi arian | £256.07k | |
Weithgareddau elusennol | £1.53m | |
Arall | £0 |
£26,695 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £91,311 o 1 gontract(au) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £256.07k | |
Gwariant elusennol | £1.53m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £49.96k |
Codi arian a Arall Gwariant | £256.07k | |
Gwariant elusennol | £1.53m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £76.65k |
Pobl

38 Gweithwyr
10 Ymddiriedolwyr
85 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Llety/tai
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
- Yr Alban
Llywodraethu
- 30 Mehefin 2006: Cofrestrwyd
- NEUROSUPPORT (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Gus Baker | Ymddiriedolwr | 14 January 2025 |
|
|
||||
Rupak Rahman | Ymddiriedolwr | 09 April 2024 |
|
|
||||
Maria Burquest | Ymddiriedolwr | 17 October 2023 |
|
|
||||
Vanessa Boateng | Ymddiriedolwr | 19 October 2021 |
|
|||||
Dr Perry Moore | Ymddiriedolwr | 19 October 2021 |
|
|
||||
Ian Ashley Craig | Ymddiriedolwr | 02 April 2020 |
|
|||||
Jacqueline Sale | Ymddiriedolwr | 03 October 2019 |
|
|
||||
Dr NICHOLAS SILVER | Ymddiriedolwr | 08 January 2018 |
|
|||||
PROFESSOR WILLIAM CHAMBERS | Ymddiriedolwr | 07 October 2015 |
|
|
||||
MARK REA | Ymddiriedolwr | 30 January 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £855.01k | £808.72k | £1.25m | £1.63m | £1.84m | |
|
Cyfanswm gwariant | £837.26k | £860.92k | £1.24m | £1.63m | £1.79m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £94.00k | £90.79k | £102.01k | £93.65k | £91.31k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £25.00k | £19.14k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £70.42k | £52.29k | £137.09k | £351.22k | £494.83k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £359.58k | £0 | £0 | £577.24k | £770.23k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £414.81k | £402.53k | £409.06k | £668.50k | £547.58k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £10.20k | £9.20k | £8.67k | £27.98k | £13.81k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £344.70k | £706.90k | £7.73k | £14.36k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £30.00k | £70.00k | £145.45k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £568.97k | £615.24k | £1.03m | £1.43m | £1.53m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £268.28k | £245.68k | £206.47k | £193.34k | £256.07k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £5.84k | £16.15k | £16.40k | £23.55k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £2.13k | £1.61k | £2.06k | £2.25k | £1.91k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £619.81k | £604.61k | £667.02k | £683.96k | £666.24k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £236.21k | £276.97k | £281.55k | £305.25k | £339.34k | |
|
Cyfanswm asedau | £199.71k | £277.02k | £412.92k | £395.33k | £344.96k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £92.41k | £200.84k | £355.05k | £392.26k | £281.61k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 22 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 22 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 23 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 23 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 24 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 24 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 02 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 02 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 15 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 15 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 14/03/2006 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 03/09/2015 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 10 FEB 2020 as amended on 08 Jan 2020
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE NEEDS OF ADULTS AND CHILDREN WITH NEUROLOGICAL CONDITIONS OR RELATED MENTAL HEALTH CONDITIONS, TOGETHER WITH THEIR FRIENDS, FAMILIES AND CARERS, BY OFFERING EMOTIONAL SUPPORT, PRACTICAL HELP, AND SOCIAL ACTIVITIES. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC AND HEALTH AND SOCIAL CARE PROFESSIONALS BY PROVIDING INFORMATION RELATING TO NEUROLOGICAL AND RELATED MENTAL HEALTH CONDITIONS. TO ACT AS THE SUCCESSOR BODY TO THE MERSEY NEUROLOGICAL TRUST.?
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE BRAIN CHARITY
NORTON STREET
LIVERPOOL
L3 8LR
- Ffôn:
- 01512982999
- E-bost:
- info@thebraincharity.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window