Hanes ariannol MOUNT ST MARY'S
Rhif yr elusen: 1117998
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (12 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.59m | £7.17m | £6.23m | £6.83m | £7.45m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.99m | £12.06m | £7.64m | £7.81m | £7.88m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £82.06k | £359.91k | £235.90k | £43.92k | £29.79k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £481.07k | £238.16k | £206.30k | £304.69k | £43.88k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £6.88m | £5.83m | £5.57m | £6.40m | £7.30m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £113.08k | £101.79k | £91.67k | £59.08k | £53.23k | |
|
Incwm - Arall | £29.76k | £636.11k | £128.63k | £23.47k | £24.75k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.50m | £11.60m | £7.21m | £7.37m | £7.38m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £490.99k | £457.74k | £437.16k | £440.08k | £504.79k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £46.47k | £50.37k | £115.52k | £86.36k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £9.71k | £8.75k | £3.53k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.