Hanes ariannol SOCIAL INVESTMENT BUSINESS FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1117185
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.42m | £7.50m | £9.54m | £9.07m | £22.55m | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.18m | £7.12m | £17.62m | £10.56m | £29.99m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £982.11k | £763.00k | £631.00k | £123 | £336.47k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £325.00k | £181.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.82m | £1.23m | £2.50m | £1.28m | £4.80m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £4.19m | £5.24m | £5.12m | £15.57m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £325.00k | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.60m | £1.75m | £1.50m | £2.01m | £1.60m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £324.00k | £296.00k | £344.00k | £398.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £181.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.32m | £4.26m | £5.42m | £5.12m | £15.61m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £7.97m | £534.00k | £7.00m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £356.00k | £356.00k | £407.00k | £592.00k | £558.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £2.86m | £2.86m | £4.24m | £4.91m | £7.38m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.