Hanes ariannol HAVANT AND EAST HANTS MIND
Rhif yr elusen: 1116301
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2018 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £779.90k | £1.66m | £1.19m | £1.52m | £1.87m | |
|
Cyfanswm gwariant | £776.19k | £1.42m | £1.16m | £1.35m | £1.61m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £587.66k | £1.10m | £470.02k | £433.92k | £1.35m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £135.17k | £428.16k | £430.55k | £787.87k | £41.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £15.03k | £44.03k | £19.12k | £34.42k | £63.30k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £23.77k | £38.80k | £60.95k | £156.07k | £64.33k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £738.67k | £1.57m | £1.11m | £1.32m | £1.73m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.43k | £6.97k | £4.26k | £9.79k | £14.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £774.39k | £1.42m | £1.15m | £1.34m | £1.60m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.80k | £5.75k | £5.32k | £13.02k | £10.37k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.67k | £0 | £13.66k | £17.22k | £6.92k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £5.32k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.