YOGA FOR HEALTH AND EDUCATION TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote the benefits of Yoga for people of all abilities through the provision of regular inclusive events. To provide quality Continuing Professional Development (CPD) events for qualified Yoga teachers to enable them to have the confidence to teach people of all abilities. To provide access to Yoga therapy events through the provision of organised events in accessible venues.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 13 Mai 2008: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Cosserat | Ymddiriedolwr | 28 June 2024 |
|
|
||||
Gillian Ansty | Ymddiriedolwr | 13 June 2024 |
|
|
||||
Philip Williams | Ymddiriedolwr | 19 April 2024 |
|
|
||||
ALISON FRANCIS | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||
JUNE ANNE SKEGGS | Ymddiriedolwr | 21 May 2007 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £32.35k | £3.34k | £5.26k | £24.63k | £26.12k | |
|
Cyfanswm gwariant | £33.12k | £5.54k | £4.29k | £28.44k | £50.93k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 15 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 15 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 14 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 28 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 29 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 29 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 12 JANUARY 2007
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE CLASSICAL TEACHING, PHILOSOPHY AND PRACTICE OF YOGA AND IN PARTICULAR, BUT EXCLUSIVE TO: A) PROMOTE AND ADVANCE THE STUDY AND PRACTICE OF, AND RESEARCH INTO, THE THERAPEUTIC EFFECTS OF YOGA AS A MEANS OF IMPROVING THE MENTAL, PHYSICAL AND SPIRITUAL HEALTH OF THE PUBLIC AND TO PUBLISH THE USEFUL RESULTS OF ANY SUCH RESEARCH: B) PRESERVE AND PROTECT GOOD HEALTH BY THE DEVELOPMENT AND PROVISION OF FACILITIES FOR YOGA, INCLUDING ESTABLISHING A CENTRE, THUS PROVIDING OPPORTUNITIES FOR PEOPLE TO ASSOCIATE TOGETHER IN A NON-COMPETITIVE ENVIRONMENT TO PRACTICE YOGA AND IMPROVE THEIR SELF-ESTEEM AND SELF-AWARENESS.
Maes buddion
NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
95 Spencer Road
RUSHDEN
Northamptonshire
NN10 6AD
- Ffôn:
- 07931905230
- E-bost:
- admin@yhet.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window