INTERFAITH ALLIANCE UK
Trosolwg o’r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Promotion of religious harmony
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2023
Pobl
7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 14 Ebrill 2008: Cofrestrwyd
- OCCUPY FAITH UK (Enw gwaith)
ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Diskin | Cadeirydd | 08 December 2013 |
|
|||||
CHERRY KLIMOVA PAINE | Ymddiriedolwr | 24 January 2013 |
|
|
||||
KIT RORY ALESSANDRO KLARENBERG | Ymddiriedolwr | 02 January 2013 |
|
|
||||
CAROLINE HANNAH TEAN CRAIG-HALLAM | Ymddiriedolwr | 25 October 2012 |
|
|
||||
GEORGE WILLIAM BLACKMORE BARDA | Ymddiriedolwr | 14 September 2012 |
|
|
||||
ALAN GREGORY BOLWELL | Ymddiriedolwr | 24 July 2012 |
|
|||||
Steven Burak | Ymddiriedolwr | 24 July 2012 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.70k | £5.15k | £5.40k | £5.30k | £5.20k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.60k | £5.05k | £5.30k | £5.20k | £5.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Datganiad ariannol blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 05 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Datganiad ariannol blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 28 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Datganiad ariannol blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 03 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Datganiad ariannol blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 14 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | Not Required | ||
Datganiad ariannol blynyddol | 05 Ebrill 2019 | 05 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION 23 AUGUST 2006
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION OF RELIGIOUS HARMONY FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC BY: 1 EDUCATING THE PUBLIC IN DIFFERENT RELIGIOUS BELIEFS INCLUDING AN AWARENESS OF THEIR DISTINCTIVE FEATURES AND THEIR COMMON GROUND TO PROMOTE GOOD RELATIONS BETWEEN PERSONS OF DIFFERENT FAITHS; 2 PROMOTING KNOWLEDGE AND MUTUAL UNDERSTANDING AND RESPECT OF THE BELIEFS AND PRACTICES OF DIFFERENT RELIGIOUS FAITHS.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE NATIONAL
Gwybodaeth gyswllt
- Cyfeiriad:
-
PO BOX 67481
LONDON
NW3 9RN
- Ffôn:
- 02071937943
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window