CHILD RIGHTS AND YOU UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
1) Generating awareness about the problems faced by disadvantaged children. 2) Raising funds to support disadvantaged children from individual, corporate & by organising fund raising events.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- India
Llywodraethu
- 01 Mai 2007: Cofrestrwyd
- CHILD RIGHTS AND YOU UK LIMITED (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ram Saradchandra Kumar | Cadeirydd | 01 October 2018 |
|
|
||||
Bhikhu Parekh | Ymddiriedolwr | 15 August 2018 |
|
|||||
Raga D'silva | Ymddiriedolwr | 15 August 2018 |
|
|
||||
Nandita Khanna | Ymddiriedolwr | 20 November 2017 |
|
|
||||
Vivek Govil | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
Kreeanne Rabadi | Ymddiriedolwr | 22 October 2014 |
|
|
||||
PUJA MARWAHA | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.12k | £126.09k | £43.12k | £116.76k | £81.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £72.82k | £92.40k | £14.99k | £112.27k | £142.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 28 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 28 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 25 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 14/11/2005 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 25/01/2007 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 01/09/2011
Gwrthrychau elusennol
4. OBJECTS THE CHARITY'S OBJECTS (THE OBJECTS) ARE TO RELIEVE THE NEEDS OF SOCIALLY AND ECONOMICALLY DISADVANTAGED CHILDREN IN ORDER TO IMPROVE THEIR CONDITIONS OF LIFE, PARTICULARLY CHILDREN LIVING IN INDIA OR OF INDIAN DESCENT BY SUCH MEANS AS THE TRUSTEES MAY DETERMINE, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY, BY PROMOTING, SPONSORING AND FACILITATING PROGRAMS, PROJECTS AND ACTIVITIES OF CRY - CHILD RIGHTS AND YOU (FORMERLY KNOWN AS CRY - CHILD RELIEF AND YOU) WHICH ARE RECOGNISED AS CHARITABLE ACCORDING TO THE CHARITABLE LAW OF ENGLAND AND WALES. THE CHARITY IS EMPOWERED TO ENGAGE IN ANY AND ALL LAWFUL ACTS OR ACTIVITIES WHICH ARE INCIDENTAL OR CONDUCIVE TO THE FURTHERANCE OF THE OBJECTS.
Maes buddion
INDIA.: IN PRACTICE PARTICULARLY CHILDREN LIVING IN INDIA AND OF INDIAN DESCENT IN THE UNITED KINGDOM.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
C/O Penningtons Manches LLP
125 Wood Street
London
- Ffôn:
- 02074573002
- E-bost:
- cry.uk@crymail.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window