Hanes ariannol BEN AMRAM CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 1116847
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/11/2020 30/11/2021 30/11/2022 30/11/2023 30/11/2024
Cyfanswm Incwm Gros £998.99k £1.24m £759.67k £984.45k £994.22k
Cyfanswm gwariant £929.44k £1.37m £747.26k £1.00m £990.09k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £998.99k £1.24m £759.67k £984.45k £994.22k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £100 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Arall £0 £568 £100 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £929.44k £1.37m £747.26k £0 £990.09k
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £1.00m £0
Gwariant - Llywodraethu £2.42k £5.40k £0 £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £926.49k £526.61k £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0