ymddiriedolwyr BLACKBURN ROVERS COMMUNITY TRUST
Rhif yr elusen: 1117122
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steven Waggott | Cadeirydd | 05 January 2018 |
|
|
||||
Fraser Brunel Nicholas Cropper | Ymddiriedolwr | 07 October 2022 |
|
|
||||
Uwais Patel | Ymddiriedolwr | 19 July 2018 |
|
|
||||
Maureen Bateson | Ymddiriedolwr | 13 December 2016 |
|
|
||||
Philip Staurt Watson | Ymddiriedolwr | 05 October 2016 |
|
|
||||
LYNSEY TALBOT | Ymddiriedolwr | 26 September 2016 |
|
|
||||
GEORGE ROBERT ROOT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.