ymddiriedolwyr CHARTERED ACCOUNTANTS' BENEVOLENT ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1116973
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KENNETH COPPOCK | Cadeirydd | 20 February 2017 |
|
|
||||||||
Andrew George Wauchope | Ymddiriedolwr | 07 January 2024 |
|
|||||||||
Sahil Bhardwaj | Ymddiriedolwr | 07 January 2024 |
|
|
||||||||
Rupert James Terry | Ymddiriedolwr | 07 January 2024 |
|
|
||||||||
Helen Jane Gale | Ymddiriedolwr | 29 November 2023 |
|
|
||||||||
Anne Julia Davis | Ymddiriedolwr | 29 November 2023 |
|
|
||||||||
Anokhee Davda | Ymddiriedolwr | 29 November 2023 |
|
|
||||||||
Lakhbir Singh Mann | Ymddiriedolwr | 24 May 2022 |
|
|
||||||||
Dr Isabel Ramos De Noronha Divana | Ymddiriedolwr | 24 May 2022 |
|
|
||||||||
Roger Leonard Merchant | Ymddiriedolwr | 20 December 2021 |
|
|
||||||||
Tobias James Newsome Bushill | Ymddiriedolwr | 20 December 2021 |
|
|
||||||||
Angela Michelle Catlin | Ymddiriedolwr | 17 December 2020 |
|
|
||||||||
Fay Ashwell | Ymddiriedolwr | 17 December 2020 |
|
|||||||||
Phillipa Jane Seagers | Ymddiriedolwr | 08 April 2020 |
|
|
||||||||
Colin Williams | Ymddiriedolwr | 01 July 2017 |
|
|
||||||||
Kaaeed Mamujee | Ymddiriedolwr | 20 August 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.