ymddiriedolwyr RIANA DEVELOPMENT NETWORK (RDN)
Rhif yr elusen: 1119733
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erick Ogello | Cadeirydd | 30 September 2016 |
|
|
||||
Shem Obuya | Ymddiriedolwr | 24 June 2020 |
|
|
||||
Victor Ojwang | Ymddiriedolwr | 30 May 2020 |
|
|
||||
Tei Adegu | Ymddiriedolwr | 14 March 2020 |
|
|
||||
George Osore Mr | Ymddiriedolwr | 17 August 2019 |
|
|
||||
JANET OMONDI | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
HELLEN ODIEMBO | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.