Hanes ariannol ACTS TRUST
Rhif yr elusen: 1119911
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £273.69k | £397.68k | £596.41k | £600.13k | £977.34k | |
|
Cyfanswm gwariant | £311.13k | £270.21k | £461.03k | £585.94k | £940.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £300 | N/A | £115.84k | £117.90k | £223.30k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £8.70k | £32.50k | £64.40k | £25.12k | £275.30k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £297.60k | £226.20k | £309.36k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £2.27k | £799 | £15.19k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £293.95k | £373.14k | £647.82k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £2.58k | £0 | £4.97k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £460.64k | £585.91k | £932.69k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £387 | £36 | £8.01k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £4.19k | £5.20k | £4.79k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.