Hanes ariannol THE ROBERT CARLTON KENYON CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 1117386
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 24/11/2018 24/11/2019 24/11/2020 24/11/2021 24/11/2022
Cyfanswm Incwm Gros £5.65k £4.99k £2.20k £1.92k £2.78k
Cyfanswm gwariant £8.10k £5.11k £8.01k £7.45k £7.18k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A