BRAIN TUMOUR UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
On 1 April 2013 the whole of the operations, assets and liabilities of the Charity were transferred to The Brain Tumour Charity (Charity Registered Number 1150054).
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 10 Ionawr 2007: Cofrestrwyd
- THE BRAIN TUMOUR CHARITY (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Liam Heffernan | Ymddiriedolwr | 19 September 2024 |
|
|||
Hayley Conroy | Ymddiriedolwr | 19 September 2024 |
|
|||
Dr Michele Afif | Ymddiriedolwr | 19 September 2024 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 29 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 22 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 05 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 23 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 31/10/2006 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 12/05/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 11/05/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 03/05/2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 23/11/2012
Gwrthrychau elusennol
1. TO PROMOTE AND ENGAGE IN RESEARCH INTO THE NATURE, CAUSES, DIAGNOSIS, TREATMENT AND THE SOCIAL CONSEQUENCE OF TUMOURS OF THE BRAIN AND CENTRAL NERVOUS SYSTEM 2 TO PROMOTE SUPPORT AND INFORM PEOPLE WITH THESE DISEASES , IN PARTICULAR, BUT NO EXCLUSIVELY, THROUGH THE PROVISION OF INFORMATION AND SUPPORT TO THEM, THEIR FAMILIES AND THEIR CARERS. 3. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN ALL AREAS RELATING TO TUMOURS OF THE BRAIN AND CENTRAL NERVOUS SYSTEM.
Maes buddion
NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Brain Tumour Charity
Fleet 27
Rye Close
FLEET
Hampshire
GU51 2UH
- Ffôn:
- 01252749990
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window