VINCENT'S APPEAL TRUST COMPANY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TO PROMOTE AND SUPPORT ALL PHYSICAL EDUCATION AVAILABLE TO STUDENT MEMBERS OF OXFORD UNIVERSITY AND OTHER RELATED CHARITABLE ACTIVITIES OF OXFORD UNIVERSITY, AND IN PARTICULAR TO SUPPORT THE CHARITABLE ACTIVITIES OF VINCENT'S CLUB, A CLUB REGISTERED WITH OXFORD UNIVERSITY.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Rydychen
Llywodraethu
- 02 Chwefror 2007: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian Ritchie | Cadeirydd | 01 January 2019 |
|
|
||||
Dr Edward Brooks | Ymddiriedolwr | 23 October 2023 |
|
|
||||
Ellaine Gelman | Ymddiriedolwr | 05 June 2023 |
|
|
||||
Katie Mahony | Ymddiriedolwr | 06 December 2021 |
|
|
||||
Shamim Umarji | Ymddiriedolwr | 07 June 2021 |
|
|
||||
Alasdair Maclay | Ymddiriedolwr | 08 March 2021 |
|
|
||||
Dr Ronan Llyr | Ymddiriedolwr | 24 September 2018 |
|
|
||||
Vicky Griffiths | Ymddiriedolwr | 24 September 2018 |
|
|
||||
Andrew Hobart | Ymddiriedolwr | 27 January 2017 |
|
|
||||
Dr HEATHER LAWRENCE | Ymddiriedolwr | 21 November 2016 |
|
|
||||
Thomas Oliver Russell Perry | Ymddiriedolwr | 11 April 2016 |
|
|
||||
John Webster | Ymddiriedolwr | 17 March 2015 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £490.27k | £236.62k | £232.15k | £210.40k | £318.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £237.51k | £129.27k | £161.95k | £144.60k | £133.96k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 31 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 31 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 30 Hydref 2023 | 152 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 30 Hydref 2023 | 152 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 08 Mehefin 2022 | 8 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 08 Mehefin 2022 | 8 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 04 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 04 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 11 Mawrth 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | 11 Mawrth 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 6 DECEMBER 2006
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND SUPPORT ALL PHYSICAL EDUCATION AVAILABLE TO STUDENT MEMBERS OF OXFORD UNIVERSITY AND OTHER RELATED CHARITABLE ACTIVITIES OF OXFORD UNIVERSITY, AND IN PARTICULAR TO SUPPORT THE CHARITABLE ACTIVITIES OF VINCENTS CLUB, A CLUB REGISTERED WITH OXFORD UNIVERSITY
Maes buddion
OXFORD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
8 King Edward St
Oxford
- Ffôn:
- 01865 722984
- E-bost:
- bursar@vincents.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window