Hanes ariannol THE ASSOCIATION OF COLOPROCTOLOGY OF GREAT BRITAIN AND IRELAND
Rhif yr elusen: 1118063
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (15 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.48m | £1.49m | £583.09k | £778.44k | £1.18m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.23m | £1.48m | £655.94k | £623.50k | £1.02m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £505.71k | £505.95k | £65.16k | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £250.17k | £128.34k | £291.44k | £295.83k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £970.81k | £735.68k | £388.68k | £486.91k | £882.43k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £851 | £2.94k | £904 | £94 | £2.32k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.23m | £1.34m | £596.69k | £623.50k | £1.02m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £8.65k | £101.71k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £358.93k | £42.08k | £193.21k | £180.18k | £223.50k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £131.53k | £501.78k | £63.60k | £443.32k | £10.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £38.52k | £59.25k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.