THE FOXHILLS CHARITABLE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity supports mainly jewish based charities here in the UK but also in Israel. The charity primarily supports the local Manchester Jewish community with safety, those in need in the community (the young, those suffering hardship,the elderly) and Jewish education and its facilities.The charity also supports childrens based charities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Llety/tai
- Gweithgareddau Crefyddol
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Lloegr
- Israel
Llywodraethu
- 01 Mawrth 2007: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOEL SIMON ROSENBLATT | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MICHAEL DAVID ROSENBLATT | Ymddiriedolwr |
|
||||||
NICOLA STACEY ROSENBLATT | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.50k | £19.00k | £7.00k | £16.96k | £12.65k | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.29k | £14.99k | £10.84k | £10.49k | £12.93k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 10 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 22 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 13 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 13 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 20 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 1 FEBRUARY 2007
Gwrthrychau elusennol
THE TRUSTEES SHALL HOLD THE TRUST FUND AND ITS INCOME UPON TRUST TO PAY OR APPLY SUCH INCOME AND THE WHOLE OR ANY PART OF THE TRUST FUND AT SUCH TIME OR TIMES AS THE TRUSTEES IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION SHALL THINK FIT TO OR FOR THE CHARITABLE PURPOSES OF SUCH BODIES ASSOCIATIONS OR ORGANISATIONS AS SHALL THINK FIT TO OR FOR THE CHARITABLE PURPOSES OF SUCH BODIES ASSOCIATIONS OR ORGANISATIONS AS SHALL AT THE DATE OF PAYMENT OR APPLICATION BE ESTABLISHED FOR CHARITABLE PURPOSES ONLY ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES (SUCH BODIES ASSOCIATIONS OR ORGANISATIONS BEING HEREINAFTER DEFINED AS THE 'CHARITIES') AND WHOSE PRINCIPAL OBJECTS SHALL BE:- 2.1 THE RELIEF OF POVERTY AND HARDSHIP OF MEMBERS OF THE JEWISH FAITH PARTICULARLY IN RELATION TO THE ELDERLY AND VULNERABLE. 2.2 THE ADVANCEMENT OF THE JEWISH RELIGION THROUGH JEWISH EDUCATION. 2.3 TO PAY OR APPLY THE SAME TO OR FOR THE CHARITABLE PURPOSES FOR SUCH OTHER CHARITIES OR TO PAY OR APPLY THE SAME FOR SUCH OTHER OBJECTS AS SHALL BE CHARITABLE IN ACCORDANCE WITH THE LAW OF ENGLAND AND WALES (SUCH CHARITABLE PURPOSES AND SUCH OBJECTS BEING HEREINAFTER DEFINED AS THE 'OBJECTS') AS THE TRUSTEES SHALL THINK FIT UPON SUCH CONDITIONS (IF ANY) AND IN SUCH MANNER IN ALL RESPECTS AS THE TRUSTEES IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION THINK FIT PROVIDED ALWAYS THAT NOTHING HEREINAFTER IN THIS DEED SHALL AUTHORISE ANY PAYMENT OR APPLICATION OF ANY PART OF THE CAPITAL OR INCOME OF THE TRUST FUND TO OR FOR ANY PURPOSE OR OBJECTS NOT BEING EXCLUSIVELY CHARITABLE.
Maes buddion
U.K. , ISREAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
4 GORSEY LANE
ALTRINCHAM
WA14 4BN
- Ffôn:
- 01619286452
- E-bost:
- joel@therosenblatts.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window