Linkable Woking

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provides leisure and recreational activities for people with learning disabilities
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£600,431
Roddion a chymynroddion | £189.88k | |
Weithgareddau elusennol | £388.75k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £18.11k | |
Buddsoddiadau | £2.96k | |
Arall | £738 |
Cyfanswm gwariant:
£600,837
Codi arian | £39.03k | |
Weithgareddau elusennol | £561.81k | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £240,220 o 1 gontract(au) llywodraeth a £34,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £39.03k | |
Gwariant elusennol | £561.81k |
Pobl

45 Gweithwyr
8 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Surrey
Llywodraethu
- 11 Mehefin 2007: Cofrestrwyd
- LINK LEISURE LTD (Enw blaenorol)
- LINKABLE WOKING LIMITED (Enw blaenorol)
- WOKING AND SURREY HEATH LINK LEISURE LTD (Enw blaenorol)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Damant | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
Patrick Tonks | Ymddiriedolwr | 07 August 2023 |
|
|
||||
Neil Murrin | Ymddiriedolwr | 22 February 2023 |
|
|
||||
Stewart Wilkinson | Ymddiriedolwr | 26 October 2022 |
|
|
||||
Charles Donaldson | Ymddiriedolwr | 11 May 2022 |
|
|
||||
Nneka Ochonogor | Ymddiriedolwr | 11 May 2022 |
|
|
||||
Nigel Himsworth | Ymddiriedolwr | 24 February 2021 |
|
|
||||
Colin Evans | Ymddiriedolwr | 22 October 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £597.30k | £412.76k | £455.57k | £519.41k | £600.43k | |
|
Cyfanswm gwariant | £549.67k | £390.40k | £451.48k | £534.73k | £600.84k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £190.01k | £187.66k | £240.22k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £227.00k | N/A | £52.44k | £34.20k | £34.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £175.49k | N/A | N/A | £182.52k | £189.88k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £49.63k | N/A | N/A | £0 | £18.11k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £371.99k | N/A | N/A | £301.66k | £388.75k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £201 | N/A | N/A | £1.53k | £2.96k | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | £33.70k | £738 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £80.00k | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £482.00k | N/A | N/A | £490.63k | £561.81k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £67.68k | N/A | N/A | £44.10k | £39.03k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £19.10k | N/A | N/A | £0 | £2.50k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £0 | N/A | N/A | £16.20k | £15.43k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £235.97k | N/A | N/A | £211.95k | £226.93k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £38.50k | N/A | N/A | £19.55k | £34.17k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 03 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 03 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 20 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 20 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 21 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 21 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 22 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 22 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 14 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 14 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 18/01/2007 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 30/04/2007 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 28/08/2007 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 15/11/2013 as amended on 08 Nov 2023 as amended on 08 Nov 2023
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE IN LIFE AND RELIEVE NEEDS OF PEOPLE OF ALL AGES WITH LEARNING DIFFICULTIES AND THEIR FAMILIES AND CARERS THROUGH: (A) THE PROVISION OF RECREATIONAL AND LEISURE TIME ACTIVITIES PROVIDED IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE, DESIGNED TO IMPROVE THEIR CONDITIONS OF LIFE. (B) THE PROVISION OF SUPPORT AND ACTIVITIES WHICH DEVELOP THEIR SKILLS, CAPACITIES AND CAPABILITIES TO ENABLE THEM TO LIVE HEALTHY, HAPPY AND INDEPENDENT LIVES.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE. WOKING
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE LINK
2 BOARD SCHOOL ROAD
WOKING
SURREY
GU21 5HE
- Ffôn:
- 01483770037
- E-bost:
- info@linkable.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window