PARTAKE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Partake is a community visual arts charity based in Wakefield, who run, develop and manage art projects with a diverse range of communities and groups. Our aim is to get people involved with the use of art. We work in partnership with many organisations and groups including Consort Healthcare - who we run a project with the to create art works with to display in the local hospitals.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2011
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Wakefield
Llywodraethu
- 09 Awst 2007: Cofrestrwyd
- 01 Chwefror 2012: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £45.66k | £25.55k | £5.51k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £25.93k | £26.12k | £13.45k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2011 | 28 Ionawr 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2011 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2010 | 12 Rhagfyr 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2010 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2009 | 14 Gorffennaf 2010 | 164 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2009 | 29 Ionawr 2010 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2008 | 20 Chwefror 2009 | 20 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2008 | 29 Medi 2008 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION, INCORPORATED 28 NOVEMBER 2006, AS AMENDED 11 JULY 2007
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE USUAL ARTS AND CRAFTS
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE, NATIONAL AND OVERSEAS
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window