Hanes ariannol ALVERTON DAY NURSERY LIMITED

Rhif yr elusen: 1122562
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021
Cyfanswm Incwm Gros £171.70k £159.11k £206.42k £226.74k £281.22k
Cyfanswm gwariant £175.75k £205.89k £228.55k £223.91k £225.91k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A £31.50k