BROWNHILLS AND WALSALL WOOD FELLOWSHIP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Services to Walsall Wood&Brownhills OAPs, disabled, learning difficulties. Fully accessible- large hall, meeting room, kitchen, hosting receptions, parties, funeral gatherings. Hosts social evenings, Darby&Joan, Lunch Club, Craft/sewing Group. Midland Mencap use facilities weekly for social groups. Charity is fostering links with partner organizations Police, Churches, Veterans and Food banks.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Walsall
Llywodraethu
- 04 Ebrill 2008: Cofrestrwyd
- BROWNHILLS AND DISTRICT FELLOWSHIP FOR THE HANDICAPPED (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAN PAUL | Cadeirydd |
|
||||||
Joseph Harrison | Ymddiriedolwr | 26 October 2022 |
|
|
||||
Robin Hampton Cornforth | Ymddiriedolwr | 26 October 2022 |
|
|
||||
Lara Hosier | Ymddiriedolwr | 20 October 2022 |
|
|
||||
Ann Elizabeth Rose Hall | Ymddiriedolwr | 06 August 2014 |
|
|
||||
Mr Ben Turner | Ymddiriedolwr | 29 July 2014 |
|
|
||||
Angela Deakin | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £22.72k | £23.17k | £30.11k | £26.79k | £27.17k | |
|
Cyfanswm gwariant | £30.27k | £32.73k | £21.31k | £22.94k | £46.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £3.15k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 97 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 97 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 11 Ebrill 2024 | 71 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 11 Ebrill 2024 | 71 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 09 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 09 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 17 Mawrth 2022 | 45 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 17 Mawrth 2022 | 45 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 25 Mawrth 2021 | 53 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 19 MARCH 2007 AS AMENDED BE SPECIAL DECLARATION DATED 6 AUGUST 2007.
Gwrthrychau elusennol
3. THE OBJECTS ARE TO BE WITHIN THE DISTRICT OF BROWNHILLS AND WALSALL WOOD AND THEIR RESPECTIVE AREAS ("THE AREA OF BENEFIT") AND ARE AS FOLLOWS:- 3.1 THE OBJECTS FOR WHICH THE COMPANY IS ESTABLISHED ARE: 3.1.1 TO PROMOTE THE RELIEF OF PHYSICALLY AND MENTAL DISABLED PEOPLE IN THE AREA OF BENEFIT AND TO ASSIST THEM IN MEETING THEIR OWN NEEDS IN THE COMMUNITY BY: 3.1.1.1 INCREASING THEIR INVOLVEMENT WITHIN THE COMMUNITY 3.1.1.2 ADVOCATING ON BEHALF OF THE BENEFICIARIES 3.1.1.3 RAISING AWARENESS OF THE NEEDS OF THE BENEFICIARIES WITH SERVICE PROVIDERS AND OTHERS WITHIN THE AREA OF BENEFIT TO ENSURE BETTER SERVICE AND SUPPORT FOR THE COMMUNITY IN THE SERVICES AND FACILITIES WHICH ARE OFFERED.
Maes buddion
WITHIN THE DISTRICT OF BROWNHILLS AND WALSALL WOOD AND THEIR RESPECTIVE AREAS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Brownhills&Walsall Wood Fellowship
Community Centre
Beacon Way
WALSALL
WS9 9HZ
- Ffôn:
- 01543375601
- E-bost:
- bbwf@yahoo.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window