ymddiriedolwyr FROME FESTIVAL LIMITED
Rhif yr elusen: 1120329
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (2 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosemary Josephine Eliot | Cadeirydd | 13 June 2022 |
|
|
||||
Lisa Jane Hardstaff | Ymddiriedolwr | 13 November 2023 |
|
|
||||
Zoe Newing-Moore | Ymddiriedolwr | 13 November 2023 |
|
|
||||
Heloise Alice Clough | Ymddiriedolwr | 13 November 2023 |
|
|
||||
Ellie Rose Capron | Ymddiriedolwr | 06 March 2023 |
|
|
||||
William Lockhart Murdoch | Ymddiriedolwr | 09 March 2020 |
|
|||||
Andrew Harold Jones | Ymddiriedolwr | 09 March 2020 |
|
|
||||
Roger Philip Southard | Ymddiriedolwr | 19 March 2016 |
|
|
||||
DR Mick Randall | Ymddiriedolwr | 29 February 2016 |
|
|
||||
Gail Lorraine Snook Norris | Ymddiriedolwr | 02 March 2015 |
|
|
||||
Simon John Norris | Ymddiriedolwr | 02 March 2015 |
|
|
||||
Dr RICHARD JOHN GRAHAM RYCROFT | Ymddiriedolwr | 21 January 2013 |
|
|
||||
JEREMY VINCENT TOWLER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.