Hanes ariannol CARE IN ACTION

Rhif yr elusen: 1122116
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (8 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £34.18k £25.99k £34.90k £27.00k £33.92k
Cyfanswm gwariant £17.60k £19.65k £45.47k £15.09k £30.48k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A