Hanes ariannol THE LATVIAN WELFARE TRUST
Rhif yr elusen: 1124661
Rhybudd rheoleiddiol
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (87 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.89m | £2.69m | £710.93k | £921.25k | £1.42m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.23m | £2.33m | £1.33m | £1.26m | £1.79m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £50.00k | £91.43k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £11.89k | £6.00k | £68.40k | £91.97k | £12.67k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.84m | £1.70m | £370.89k | £447.56k | £1.18m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £44.98k | £23.93k | £67.00k | £234.19k | £213.98k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £952.33k | £204.64k | £147.53k | £16.26k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £396.18k | £466.99k | £273.70k | £92.57k | £299.86k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.84m | £1.87m | £1.05m | £1.17m | £1.49m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.60k | £0 | £21.15k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.