STAFFORD UNIVERSITY OF THE THIRD AGE (U3A)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The advancement of education and in particular the education of older people and those who are retired from full time work by all means, including associated activities conducive to learning and personal development.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
100 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Hamdden
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Stafford
Llywodraethu
- 12 Gorffennaf 2007: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David John Benge | Ymddiriedolwr | 14 November 2024 |
|
|
||||
Susan Dorothy WIlliams-Ashford | Ymddiriedolwr | 14 November 2024 |
|
|
||||
Henryk Smialowski | Ymddiriedolwr | 07 August 2024 |
|
|
||||
Audrey Bright | Ymddiriedolwr | 22 February 2024 |
|
|
||||
Graham Millington | Ymddiriedolwr | 22 February 2024 |
|
|
||||
Jeanette Gillen | Ymddiriedolwr | 31 March 2023 |
|
|
||||
Geoffrey Rowlands | Ymddiriedolwr | 09 March 2020 |
|
|
||||
Raymond Braziel | Ymddiriedolwr | 27 November 2019 |
|
|
||||
June Williams | Ymddiriedolwr | 09 March 2015 |
|
|
||||
HELEN HOOD | Ymddiriedolwr | 01 May 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £80.37k | £16.94k | £44.56k | £95.71k | £112.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £77.99k | £18.23k | £39.83k | £96.70k | £107.47k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2024 | 01 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2024 | 01 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2023 | 08 Chwefror 2024 | 70 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2023 | 08 Chwefror 2024 | 70 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2022 | 03 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2022 | 03 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2021 | 19 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2020 | 02 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2020 | 02 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 07/03/2007 AS AMENDED ON 09/03/2015 AS AMENDED BY SCHEME DATED 12 JUL 2018 as amended on 14 Mar 2022 as amended on 14 Mar 2022 as amended on 10 Mar 2025
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE U3A ARE: THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND, IN PARTICULAR, THE EDUCATION OF OLDER PEOPLE AND THOSE WHO ARE RETIRED FROM FULL TIME WORK, BY ALL MEANS INCLUDING ASSOCIATED ACTIVITIES CONDUCIVE TO LEARNING AND PERSONAL DEVELOPMENT.
Maes buddion
STAFFORD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
6 St. Johns Road
STAFFORD
ST17 9AS
- Ffôn:
- 01785244558
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window