Ymddiriedolwyr MISSION POSSIBLE UK
Rhif yr elusen: 1120971
Cyfredol
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALISON MARGARET CRAVEN | Cadeirydd | 14 September 2007 |
|
|
||||
Susan Grant | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
Rebecca Smith | Ymddiriedolwr | 19 February 2018 |
|
|
||||
Jane Brooks | Ymddiriedolwr | 16 May 2017 |
|
|
||||
Jonathan Aubrey Randall | Ymddiriedolwr | 09 July 2014 |
|
|
||||
MATTHEW HAY PLUKE | Ymddiriedolwr | 08 September 2013 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.