Hanes ariannol FREEDOM NETWORK INTERNATIONAL
Rhif yr elusen: 1122937
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £553.03k | £594.54k | £697.09k | £848.08k | £760.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £669.47k | £602.84k | £675.99k | £844.44k | £747.49k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £551.22k | £553.56k | £662.51k | £848.08k | £752.38k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £17 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £40.29k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £1.81k | £0 | £34.55k | £0 | £8.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £10.00k | £0 | £190.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £534.47k | £577.92k | £675.99k | £844.44k | £731.81k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £24.92k | £0 | £0 | £15.69k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.60k | £14.84k | £12.24k | £11.76k | £17.42k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £135.00k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.